网页焦健,男,汉族,1968年11月出生,河北清河人,1992年8月参加工作,中共党员。 本科毕业于南开大学国际经济专业,后在职攻读加拿大圣玛丽大学工商管理专业获工商管理硕士学位,正高级工程师。
网页哈工大深圳校区教师空间展示系统, 焦健, 空天通信,国家级青年人才, 电子与信息工程学院, 信息与通信工程,
网页2023年3月起任中国中化控股有限责任公司董事、总经理、党组副书记。. 此前任中国五矿集团有限公司副总经理、党组成员,兼任中国五矿股份有限公司董事、总经理、五矿有色金属股份有限公司董事长、五矿资源有限公司(MMG)董事长。. 曾任中国五矿集团有限 ...
网页2023年3月31日 · 焦健. 中国中化控股有限责任公司(简称“中国中化”)迎来新任总经理。 据微信公众号“中国中化”消息,3月31日下午,中国中化控股有限责任公司召开领导班子(扩大)会议。
网页2024年2月19日 · 焦健,2023年3月起任中国中化控股有限责任公司董事、总经理、党组副书记。 此前任中国五矿集团有限公司副总经理、党组成员,兼任中国五矿股份有限公司董事、总经理、五矿有色金属股份有限公司董事长、五矿资源有限公司(MMG)董事长。
网页2023年3月31日 · 焦健,2023年3月起任中国中化控股有限责任公司董事、总经理、党组副书记。 此前任中国五矿集团有限公司副总经理、党组成员,兼任中国五矿股份有限公司董事、总经理、五矿有色金属股份有限公司董事长、五矿资源有限公司(MMG)董事长。
网页2024年9月13日 · 焦健,2023年3月起任中国中化控股有限责任公司董事、总经理、党组副书记。 此前任中国五矿集团有限公司副总经理、党组成员,兼任中国五矿股份有限公司董事、总经理、五矿有色金属股份有限公司董事长、五矿资源有限公司(MMG)董事长。
网页2023年4月1日 · 【财新网】中国中化总经理职务在空缺了7个月后,由五矿集团副总焦健接任。 中国中化官方公众号3月31日消息,当日下午,中国中化控股有限责任公司(下称“中国中化”)召开领导班子(扩大)会议。
网页2023年4月1日 · 3月31日,中国中化控股有限责任公司(下称中国中化)发布消息称,焦健履任中国中化董事、总经理、党组副书记。 中国中化由中国中化集团有限公司与中国化工集团有限公司联合重组而成,2021年5月8日揭牌成立。